Je gère mon compte

(abonnement(s), données personnelles)

Mot de passe oublié ?

J'accède à la plateforme
de Soutien scolaire

Je me connecte à la plateforme

Multiplication - Cours et exercices de Maths, CE2

Votre enfant est en CE2 et vous souhaitez l'aider à progresser en Maths ?

Pour revoir le chapitre "Multiplication", Bordas Soutien scolaire vous propose plusieurs séquences avec des fiches de cours et des exercices interactifs. Le degré de difficulté des exercices proposés s’adapte automatiquement en fonction du niveau de votre enfant. Les erreurs de votre enfant sont analysées et nous permettent de lui proposer une correction adaptée, afin de l’aider à progresser.

 

Objectifs pédagogiques :

1. Savoir mutiplier un nombre par des multiples de 10, 100 et 1000.

2. Savoir mutiplier un nombre par un nombre à un chiffre.

3. Savoir mutiplier un nombre par un nombre à deux chiffres.

Les notions abordées :

Multiplication par des multiples de 10, 100, 1 000

Multiplier par 10, 100, 1 000

Pour multiplier un nombre par 10 : ajoute un zéro à droite du nombre multiplié. Exemple : 47 x 10 = 470

Pour multiplier un nombre par 100 : ajoute deux zéros à droite du nombre multiplié. Exemple : 47 x 100 = 4 700

Pour multiplier un nombre par 1 000 : ajoute trois zéros à droite du nombre multiplié. Exemple : 47 x 1000 = 47 000


Multiplier par des multiples de 10, 100, 1 000

Comment multiplier par 20 ou 200 ou 2 000 ?

On sait que 20 = 2 x 10, 30 = 3 x 10…

...

Technique opératoire par un nombre à un chiffre

La multiplication

On utilise la multiplication pour remplacer l'addition répétée du même nombre.

Exemple : Jean a 7 caisses, chacune contient 5 jouets. Combien a-t-il de jouets ? On peut additionner chaque caisse de 5 jouets 7 fois, soit : 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = … La multiplication facilite le calcul, on écrit alors : 7 x 5 = …

Le nombre qui multiplie s'appelle le « multiplicateur ». Le résultat d'une multiplication s'appelle le « produit ».

Voici quelques exemples d'utilisation de la multiplication :

Exemple :

J'ai pris 4 kg de fruits à 6 € le kilo, combien ai-je dépensé ?

On peut écrire 6 + 6 + 6 + 6 ou (plus simplement) 6 x 4…

...

Technique opératoire par un nombre à deux chiffres

Rappel

On sait que l'on peut décomposer une multiplication, pour faciliter le calcul.

Exemple : 23 x 4 = (20 x 4) + (3 x 4)

Pour une multiplication par un nombre à deux chiffres, il faut procéder de la même manière.

Exemple : 23 x 45 = (23 x 40) + (23 x 5) .

Comme on sait multiplier par un multiple de 10, on peut dire que :

23 x 40 = 23 x 4 x 10.

On va se servir de cette connaissance (multiplication par un multiple de 10) pour poser en colonnes les multiplications.

 

Technique opératoire

Reprenons l'exemple précédent : 23 x 45 = (23 x 4 x 10) + (23 x 5)

...

Les derniers avis

Vous souhaitez ...
  • Recevoir notre documentation ?
  • Bénéficier de nos offres spéciales ?
  • Être tenu informé de nos actualités ?